Auskünfte zu Tiziano Christen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Tiziano Christen
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005621644, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PluSport Behindertensport Schweiz, in Volketswil, CHE-108.028.445, Verein (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436354).
Statutenänderung:
21.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlüssel, Erwin, von Luzern, in Ennetbürgen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei Boo, Reto, von Hofstetten (ZH), in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lichtsteiner, Hans Georg, von Rothenburg, in Zofingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christen, Tiziano, von Andermatt, in Bellinzona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conti, Stéphanie, von Onsernone, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fasel, Karin, von Bösingen, in Brünisried, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimaldi, Selma, von Waldkirch, in La Sarraz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004684290, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Premel SA, in Bellinzona, CHE-108.132.781, società anonima (Nr. FUSC 49 del 12.03.2019, Pubbl. 1004585835).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Christen, Tiziano, da Andermatt, in Giubiasco, direttore, con firma collettiva a due.
Publikationsnummer: 2326761, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
GE CONSUMER & INDUSTRIAL SA, in Locarno, CHE-104.748.339, società anonima (FUSC no. 43 del 04.03.2015, Pubbl. 2022629).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Kurmann, Hubertus, da Willisau Land, in Niederwil AG, con firma collettiva a due;
Kohler, Jean-René, da Langnau im Emmental, in Cheyres, con firma collettiva a due;
Barbini, Marco, da Losanna, in Premeno (IT), con firma collettiva a due;
Christen, Tiziano, da Andermatt, in Giubiasco, delegato, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ragazzini, Gian Luca, cittadino italiano, in Locarno, membro, con firma collettiva a due [finora: senza funzione registrata con firma collettiva a due];
Sicher Galbusera, Claudia, da Bellinzona, in Lumino, membro, con firma collettiva a due [finora: senza funzione registrata con firma collettiva a due].